序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沙河市裕盛建设****展集团有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨冬森
|
|
2 |
张平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-27 | 经营范围变更 |
承办各类文艺演出;组织各类文化艺术、交流活动;会议展览业务;市场营销策划;设计、制作、代理****布广告业务;承办社会公益性活动;企业形象设计;灯光、音响,舞台设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
承办各类文艺演出;组织各类文化艺术、交流活动;会议展览业务;市场营销策划;设计、制作、代理****布广告业务;承办社会公益性活动;企业形象设计;灯光、音响,舞台设备租赁;舞台美术、灯光、服装、造型、道具设计及制作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2021-05-27 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-05-24经营范围
|
3 | 2021-04-02 | 投资人(股权)变更 |
沙河市豫剧团 出资 100万人民币; [退出]
|
沙河市裕盛建设****展集团有限公司 出资 100万人民币; [新增]
|
4 | 2021-04-02 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-04-02股东。
|
5 | 2021-04-02 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
6 | 2017-12-05 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王康康 备案手机:*****
|
7 | 2017-12-05 | 财务负责人 |
|
刘晓清
|