序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李鑫 | 36% | 1800.0万人民币 |
2 | 郑立荣 | 32% | 1600.0万人民币 |
3 | 李子康 | 32% | 1600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑立荣
|
|
2 |
李子康
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-13 | 投资人(股权)变更 |
李子康 出资 700万人民币;郑立荣 出资 700万人民币;李鑫 出资 1100万人民币;
|
李子康 出资 1600( + 128.57143% )万人民币;郑立荣 出资 1600( + 128.57143% )万人民币;李鑫 出资 1800( + 63.63636% )万人民币;
|
2 | 2022-05-13 | 注册资本变更 |
2500万人民币
|
5000.000000万人民币( + 100% )
|
3 | 2022-05-13 | 经营期限 |
2013年1月21日 至 2023年1月20日
|
2013年1月21日 至 长期
|
4 | 2022-05-13 | 章程备案 |
无
|
2022-05-12营业期限、注册资本变更
|
5 | 2019-07-25 | 法定代表人变更 |
李子康
|
郑立荣
|
6 | 2019-07-25 | 章程备案 |
无
|
2019-07-25法定代表人变更;执行董事、经理、监事备案
|
7 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李子康 [退出]
|
郑立荣 [新增]
|
8 | 2019-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑立荣 [退出]
|
李子康 [新增]
|
9 | 2019-03-26 | 财务负责人 |
郑立荣 ***
|
李荣 ***
|
10 | 2019-03-26 | 法定代表人变更 |
郑立荣
|
李子康
|