序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯跃强 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯跃强
|
|
2 |
何景华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何恒云 [退出]
|
何景华 [新增]
|
2 | 2020-03-23 | 联络员备案 |
张书英 *** 备案手机:***
|
侯跃强 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-03-23 | 投资人(股权)变更 |
李晴晴 出资 200万人民币; [退出]
|
侯跃强 出资 200万人民币; [新增]
|
4 | 2020-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晴晴 [退出]
|
侯跃强 [新增]
|
5 | 2020-03-23 | 法定代表人变更 |
李晴晴
|
侯跃强
|
6 | 2019-08-22 | 地址变更 |
巨鹿县官亭镇鱼营村
|
河北省邢台市巨鹿县清源街以西、荣泽路以南50米
|
7 | 2016-09-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张书英 备案手机:*****
|
8 | 2016-09-14 | 财务负责人 |
|
张书英
|
9 | 2014-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李晴晴 [退出]
|
何恒云 [新增]
|
10 | 2014-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李维平 [退出]
|
李晴晴 [新增]
|