序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 许金 | 75% | 60.0万人民币 |
2 | 张淑萍 | 25% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张淑萍
|
|
2 |
伊思晓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-23 | 投资人(股权)变更 |
刘香珍 出资 20万人民币; [退出]许金 出资 60万人民币;
|
张淑萍 出资 20.000000万人民币; [新增]许金 出资 60.000000万人民币;
|
2 | 2021-09-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王兰兰 [退出]
|
伊思晓 [新增]
|
3 | 2021-09-23 | 章程备案 |
无
|
|
4 | 2020-12-10 | 地址变更 |
邢台市桥西区八一路58号
|
河北省邢台市信都区八一路58号
|
5 | 2020-12-10 | 经营期限 |
2010年12月16日 至 2020年12月15日
|
2010年12月16日 至 2030年12月15日
|
6 | 2020-12-10 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2019-08-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许金 [退出]
|
张淑萍 [新增]
|
8 | 2019-08-27 | 法定代表人变更 |
许金
|
张淑萍
|
9 | 2019-05-06 | 投资人(股权)变更 |
张淑萍 出资 20万人民币; [退出]伊红伟 出资 60万人民币; [退出]
|
刘香珍 出资 20万人民币; [新增]许金 出资 60万人民币; [新增]
|
10 | 2019-05-06 | 法定代表人变更 |
张淑萍
|
许金
|