序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 田迎文 | 58.2% | 2910.0万人民币 |
2 | 田洪阳 | 40% | 2000.0万人民币 |
3 | 杨善良 | 0.6% | 30.0万人民币 |
4 | 王殿勇 | 0.6% | 30.0万人民币 |
5 | 田登泽 | 0.6% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王殿生
|
|
2 |
田迎文
|
|
3 |
王殿勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-15 | 法定代表人变更 |
王殿生
|
王殿生
|
2 | 2020-05-15 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
杨善良;王殿勇;田登泽;河北光耀市政工程集团有限公司; [退出]
|
杨善良;王殿勇;田登泽;田洪阳; [新增]田迎文; [新增]
|
3 | 2020-05-15 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
4 | 2020-05-15 | 经营范围变更 |
房地产开****经营***
|
房地产开****经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
5 | 2020-05-15 | 投资人(股权)变更 |
杨善良 出资 30万人民币;王殿勇 出资 30万人民币;田登泽 出资 30万人民币;河北光耀市政工程集团有限公司 出资 4910万人民币; [退出]
|
杨善良 出资 30.000000万人民币;王殿勇 出资 30万人民币;田登泽 出资 30万人民币;田洪阳 出资 2000万人民币; [新增]田迎文 出资 2910万人民币; [新增]
|
6 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王殿生 [退出]王殿生 [退出]
|
田迎文 [新增]
|
7 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王殿生
|
8 | 2020-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王殿勇杨善良 [退出]田登泽 [退出]
|
王殿勇
|
9 | 2018-04-03 | 经营期限 |
2002年11月29日 至 2018年4月14日
|
2002年11月29日 至 2038年4月14日
|
10 | 2018-04-03 | 财务负责人 |
|
田洪阳 ***
|