序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王利军 | 1176万人民币 | |
2 | 王海生 | 27.5% | 1320万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李志学
|
|
2 |
王利军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-07 | 法定代表人变更 |
李江彬
|
李志学
|
2 | 2020-08-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李江彬 [退出]
|
李志学 [新增]
|
3 | 2020-08-07 | 联络员备案 |
王佳 *** 备案手机:***
|
李现新 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-08-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-01法人、经理
|
5 | 2016-05-05 | 财务负责人 |
路伟霞
|
王佳
|
6 | 2016-05-05 | 联络员备案 |
李现新 备案手机:*****
|
王佳 备案手机:*****
|
7 | 2015-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王起生 [退出]
|
王利军 [新增]
|
8 | 2015-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李江彬王利琨 [退出]王海生 [退出]王玉忠 [退出]王利军 [退出]
|
李江彬
|
9 | 2015-10-10 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
王利军;河北海生实业集团有限公司; [退出]
|
王利军;王海生; [新增]
|
10 | 2015-10-10 | 董事备案 |
李江彬王利琨 [退出]王海生 [退出]王玉忠 [退出]王利军 [退出]
|
李江彬
|