序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-12 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;人身保险的再保险业务;国家法律、法规允许的或国务院批准的资金运用业务;各类人身保险服务咨询和代理业务;国家保险监督管理部门批准的其他业务*****
|
一般项目:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;各类人身保险服务、咨询和代理业务;经营总公司在保险监督管理机构批准业务范围内授权的其他业务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
2 | 2021-04-14 | 负责人变更 |
王华伟 [退出]
|
张明科 [新增]
|
3 | 2020-08-25 | 负责人变更 |
张延蕊 [退出]
|
王华伟 [新增]
|
4 | 2016-04-29 | 财务负责人 |
|
宋晓伟
|
5 | 2016-04-29 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
唐慧娜 备案手机:*****
|
6 | 2012-06-20 | 其他事项备案 |
孙玉春
|
张延蕊
|
7 | 2012-06-20 | 市场主体类型变更 |
2200
|
2210
|
8 | 2011-05-18 | 其他事项备案 |
褚洪彬
|
孙玉春
|
9 | 2009-06-29 | 其他事项备案 |
刘朝辉
|
褚洪彬
|
10 | 2006-12-26 | 其他事项备案 |
赫元胜
|
刘朝辉
|