序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 代立国 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
代立国
|
|
2 |
刘朋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
宋英辉
|
|
3 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
代立国 [退出]
|
|
4 | 2020-07-29 | 联络员备案 |
刘士贺 *** 备案手机:***
|
|
5 | 2020-07-29 | 经营期限 |
2011年7月22日 至 2021年7月21日
|
|
6 | 2020-07-29 | 章程备案 |
无
|
|
7 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋英辉 [退出]
|
|
8 | 2020-07-29 | 投资人(股权)变更 |
宋英辉 出资 50万人民币; [退出]
|
|
9 | 2017-06-07 | 财务负责人 |
|
|
10 | 2017-06-07 | 住所变更 |
清河县油坊镇工贸区
|
|