序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李素贞 | 70.0万人民币 | |
2 | 李凤秀 | 15% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李素贞
|
|
2 |
李凤秀
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 其他事项备案 |
李素贞 出资 85万人民币;李凤秀 出资 15万人民币;
|
李素贞 出资 85.000000万人民币;李凤秀 出资 15万人民币;
|
2 | 2019-10-17 | 财务负责人 |
宋焕全 ***
|
杨金安 ***
|
3 | 2019-10-17 | 章程备案 |
无
|
2019-09-27
|
4 | 2019-10-17 | 投资人(股权)变更 |
李旭东 出资 85万人民币; [退出]刘红娟 出资 15万人民币; [退出]
|
李素贞 出资 85万人民币; [新增]李凤秀 出资 15万人民币; [新增]
|
5 | 2019-10-17 | 联络员备案 |
李旭东 *** 备案手机:***8
|
李素贞 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-10-17 | 法定代表人变更 |
李旭东
|
李素贞
|
7 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘红娟 [退出]
|
李凤秀 [新增]
|
8 | 2019-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李旭东 [退出]
|
李素贞 [新增]
|
9 | 2016-02-17 | 财务负责人 |
|
宋焕全
|
10 | 2016-02-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
李旭东 备案手机:*****
|