序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王秋梅 | 22.22222% | 8.2万人民币 |
2 | 关兴军 | 0.1万人民币 | |
3 | 关小峰 | 22.22222% | 8.2万人民币 |
4 | 史树芹 | 4.44444% | 1.64万人民币 |
5 | 王秀珍 | 2.22222% | 0.82万人民币 |
6 | 王德峰 | 2.22222% | 0.82万人民币 |
7 | 张爱国 | 2.22222% | 0.82万人民币 |
8 | 郝文秀 | 2.22222% | 0.82万人民币 |
9 | 李玉书 | 2.22222% | 0.82万人民币 |
10 | 杨士军 | 2.22222% | 0.82万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
关兴军
|
|
2 |
李玉书
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台县糖业烟酒有限责任公司邢州路保真商场
|
关兴军 | 2010-04-15 |
2 |
邢台县糖业烟酒有限责任公司第五保真商场
|
关兴军 | 2002-09-09 |
3 |
邢台县糖业烟酒有限责任公司第三保真商场
|
关兴军 | 2002-01-21 |
4 |
邢台县糖业烟酒有限责任公司第二保真商场
|
关兴军 | 2001-11-08 |
5 |
邢台县糖业烟酒有限责任公司保真商场
|
关兴军 | 1998-10-20 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-25 | 章程备案 |
无
|
|
2 | 2021-02-25 | 经营范围变更 |
预包装食品零售;乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;卷烟零售;日用百货、日用杂货、针纺织品、服装鞋帽、五金的销售(以上为分支机构经营);房屋租赁**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|
3 | 2021-02-25 | 经营期限 |
2001年8月13日 至 2021年8月12日
|
|
4 | 2021-02-25 | 投资人(股权)变更 |
李玉书 出资 0.82万人民币;景永江 出资 0.82万人民币; [退出]郝文秀 出资 0.82万人民币;郭兆全 出资 0.82万人民币;王秀珍 出资 0.82万人民币;张爱国 出资 0.82万人民币;关兴军 出资 8.2万人民币;史树芹 出资 1.64万人民币;郭丰海 出资 0.82万人民币;王德芬 出资 0.82万人民币;杨士军 出资 0.82万人民币;王德峰 出资 0.82万人民币;刘梅玲 出资 0.82万人民币;刘洪润 出资 0.82万人民币; [退出]王九文 出资 0.82万人民币;关小峰 出资 8.2万人民币;王秋梅 出资 8.2万人民币;
|
|
5 | 2018-04-17 | 投资人(股权)变更 |
李玉书 出资 0.82万人民币;景永江 出资 0.82万人民币;郝文秀 出资 0.82万人民币;郭兆全 出资 0.82万人民币;王秀珍 出资 0.82万人民币;张爱国 出资 0.82万人民币;关兴军 出资 24.5万人民币;史树芹 出资 1.64万人民币;郭丰海 出资 0.82万人民币;王德芬 出资 0.82万人民币;杨士军 出资 0.82万人民币;王德峰 出资 0.82万人民币;刘梅玲 出资 0.82万人民币;刘洪润 出资 0.82万人民币;王九文 出资 0.82万人民币;
|
|
6 | 2018-04-17 | 注册资本变更 |
36.8万人民币
|
|
7 | 2018-04-17 | 分公司/分支机构备案 |
|
|
8 | 2018-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘洪运 [退出]
|
|
9 | 2017-05-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
|
10 | 2017-05-18 | 财务负责人 |
|
|