序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李伟 | 100% | 4000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李伟
|
|
2 |
王平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-07-16 | 法定代表人变更 |
孙继敏
|
李伟
|
2 | 2018-07-16 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王平 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨国赦 [退出]葛艳宁 [退出]孙继敏 [退出]
|
李伟 [新增]
|
4 | 2018-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
孙继敏 [退出]
|
李伟 [新增]
|
5 | 2018-01-16 | 投资人(股权)变更 |
孙继敏 出资 1160万人民币;葛艳宁 出资 840万人民币; [退出]
|
孙继敏 出资 2200( + 89.65517% )万人民币;张峰虎 出资 1800万人民币; [新增]
|
6 | 2018-01-16 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-01-10第四章第七条。
|
7 | 2015-01-30 | 注册资本(金)变更 |
2000万人民币
|
4000.0000万人民币( + 100% )
|
8 | 2014-08-07 | 投资人(股权)变更 |
孙继敏;杨国赦; [退出]
|
孙继敏;葛艳宁; [新增]
|
9 | 2014-08-07 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
孙继敏;杨国赦; [退出]
|
孙继敏;葛艳宁; [新增]
|
10 | 2013-04-07 | 市场主体类型变更 |
1100
|
1130
|