序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-27 | 负责人变更 |
石涛 [退出]
|
张海瑞 [新增]
|
2 | 2020-05-25 | 负责人变更 |
杨星环 [退出]
|
石涛 [新增]
|
3 | 2019-11-06 | 名称变更 |
中国农业银行股份有限公司沙河新城分理处
|
中国农业银行股份有限公司沙河新城支行
|
4 | 2019-11-06 | 负责人变更 |
魏勤哲 [退出]
|
杨星环 [新增]
|
5 | 2018-09-06 | 联络员备案 |
郑君 *** 备案手机:***
|
解军红 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-09-06 | 负责人变更 |
连卫国 [退出]
|
魏勤哲 [新增]
|
7 | 2018-09-06 | 财务负责人 |
李春英 ***
|
杨星环 ***
|
8 | 2017-05-11 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
9 | 2017-05-11 | 负责人变更 |
赵丽丽 [退出]
|
连卫国 [新增]
|
10 | 2017-03-22 | 财务负责人 |
吕志斌 ***
|
李春英 ***
|