序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邢台兴力集团有限公司 | 31% | 434万人民币 |
2 | 河北苗氏集团德普钢铁有限公司 | 30% | 420万人民币 |
3 | 刘志红 | 24% | 336万人民币 |
4 | 邯郸市万兴实业有限责任公司 | 15% | 210万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王忠民
|
|
2 |
刘连生
|
|
3 |
王朝军
|
|
4 |
申明亮
|
|
5 |
张俊伟
|
|
6 |
王朝桥
|
|
7 |
郝春来
|
|
8 |
刘明伟
|
|
9 |
钱丽芳
|
|
10 |
段德彪
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 清算组备案 |
无
|
负责人:王忠民;成员:张俊伟;成员:刘明伟;
|
2 | 2017-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张俊伟郝春来李利 [退出]王朝桥王朝军申明亮刘连生
|
王朝桥刘连生郝春来王朝军王忠民 [新增]张俊伟申明亮
|
3 | 2017-11-15 | 董事备案 |
张俊伟郝春来李利 [退出]王朝桥王朝军申明亮刘连生
|
王朝桥刘连生郝春来王朝军王忠民 [新增]张俊伟申明亮
|
4 | 2017-11-15 | 法定代表人变更 |
李利
|
王忠民
|
5 | 2017-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
白文广 [退出]王朝军郝春来刘连生张俊伟王朝桥王树林 [退出]
|
张俊伟郝春来申明亮 [新增]王朝军王朝桥李利 [新增]刘连生
|
6 | 2017-04-27 | 董事备案 |
白文广 [退出]王朝军郝春来刘连生张俊伟王朝桥王树林 [退出]
|
张俊伟郝春来申明亮 [新增]王朝军王朝桥李利 [新增]刘连生
|
7 | 2017-04-27 | 法定代表人变更 |
白文广
|
李利
|
8 | 2016-12-01 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
王会玲 备案手机:*****
|
9 | 2016-12-01 | 财务负责人 |
|
王会玲
|