序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 河北省人民政府国有资产监督管理委员会 | 100% | 693084.570000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨印朝
|
|
2 |
刘键
|
|
3 |
王竹民
|
|
4 |
温建国
|
|
5 |
刘万义
|
|
6 |
王重润
|
|
7 |
金浩
|
|
8 |
李军辉
|
|
9 |
张海
|
|
10 |
晋记川
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
冀中能源集团有限责任公司销售分公司
|
肖明建 | 2012-01-11 |
2 |
冀中能源集团有限责任公司经贸分公司
|
刘建功 | 2009-02-06 |
3 |
冀中能源集团有限责任公司营销分公司
|
王务平 | 2008-05-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-11 | 章程备案 |
无
|
2022-02-10
|
2 | 2022-03-11 | 注册资本变更 |
681672.28万人民币
|
693084.570000万人民币( + 1.67416% )
|
3 | 2022-03-11 | 投资人(股权)变更 |
河北省人民政府国有资产监督管理委员会 出资 681672.28万人民币;
|
河北省人民政府国有资产监督管理委员会 出资 693084.57( + 1.67416% )万人民币;
|
4 | 2022-01-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨印朝温建国李军辉王竹民刘万义刘键
|
刘键刘万义李军辉王竹民杨印朝温建国王重润 [新增]金浩 [新增]张海 [新增]
|
5 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
苏科舜 [退出]
|
刘键 [新增]
|
6 | 2021-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王竹民刘万义苏科舜 [退出]李军辉郝竹山 [退出]温建国
|
刘万义李军辉刘键 [新增]杨印朝 [新增]温建国王竹民
|
7 | 2021-12-01 | 法定代表人变更 |
郝竹山
|
杨印朝
|
8 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨忠东 [退出]
|
苏科舜 [新增]
|
9 | 2021-07-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘万义郝竹山李军辉张成文 [退出]张汝海 [退出]
|
刘万义李军辉郝竹山苏科舜 [新增]王竹民 [新增]温建国 [新增]
|
10 | 2020-11-11 | 法定代表人变更 |
杨国占
|
郝竹山
|