序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王爱峰 | 73.33333% | 2200.0万人民币 |
2 | 邢台市大都房地产开****有限公司 | 26.66667% | 800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王爱峰
|
|
2 |
孙建芳
|
|
3 |
黄宇杰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
河北大都房地产开****有限公司内丘分公司
|
李涛 | 2020-07-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-17 | 法定代表人变更 |
王跃山
|
王爱峰
|
2 | 2018-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王跃山 [退出]
|
王爱峰 [新增]
|
3 | 2018-05-14 | 地址变更 |
邢台市桥西区中华西大街288号
|
河北省邢台市桥西区钢铁北路225号(原40号)公建2号楼3层3-7
|
4 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
孙建芳
|
5 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王跃山王爱峰 [退出]孙建芳 [退出]
|
王跃山
|
6 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄宇杰
|
黄宇杰
|
7 | 2017-12-04 | 章程备案 |
无
|
|
8 | 2017-12-04 | 法定代表人变更 |
王爱峰
|
王跃山
|
9 | 2017-12-04 | 监事备案 |
黄宇杰
|
黄宇杰
|
10 | 2017-12-04 | 经理备案 |
|
孙建芳 [新增]
|