序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王振山 | 66.5% | 6650.0万人民币 |
2 | 王亚然 | 33.5% | 3350.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王振山
|
|
2 |
马彦军
|
|
3 |
王亚然
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-29 | 经营期限 |
2012年6月25日 至 2022年6月24日
|
2012年6月25日 至 长期
|
2 | 2022-03-29 | 章程备案 |
无
|
2022-03-24经营期限(营业期限)变更
|
3 | 2016-03-08 | 财务负责人 |
|
王少霞
|
4 | 2016-03-08 | 经营范围变更 |
房地产开****、灯具生产销售;五金销售、商务活动咨询服务、房屋租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
房地产开****、灯具生产销售;五金销售;商务活动咨询服务,房屋租赁服务,物流代理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2016-03-08 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
苗玉庆 备案手机:*****
|
6 | 2015-03-20 | 住所变更 |
隆尧县新华路唐尧花园
|
隆尧县黄河路与滏阳街交叉口东北角
|
7 | 2014-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
丁光耀 [退出]
|
马彦军 [新增]
|
8 | 2014-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
童静 [退出]
|
王亚然 [新增]
|
9 | 2014-12-01 | 经理备案 |
丁光耀 [退出]
|
马彦军 [新增]
|
10 | 2014-12-01 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
王振山;童静; [退出]
|
王振山;王亚然; [新增]
|