序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 林少峰 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林少峰
|
|
2 |
郝云娜
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台乐居家具有限责任公司柏乡县分公司
|
林少峰 | 2022-06-24 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
林少峰;曹秋锋; [退出]
|
林少峰;
|
2 | 2021-04-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝怡蕊 [退出]
|
郝云娜 [新增]
|
3 | 2021-04-01 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
300.000000万人民币( + 500% )
|
4 | 2021-04-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-04-01 | 投资人(股权)变更 |
林少峰 出资 45万人民币;曹秋锋 出资 5万人民币; [退出]
|
林少峰 出资 300( + 566.66667% )万人民币;
|
6 | 2021-04-01 | 章程备案 |
无
|
2021-04-01变更监事、注册资金、股东、企业类型、出资时间
|
7 | 2018-12-26 | 投资人(股权)变更 |
林少峰 出资 20万人民币;曹立强 出资 30万人民币; [退出]
|
林少峰 出资 45( + 125% )万人民币;曹秋锋 出资 5万人民币; [新增]
|
8 | 2018-12-26 | 财务负责人 |
曹立强 ***
|
林少峰 ***
|
9 | 2018-12-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
林少峰 [退出]
|
郝怡蕊 [新增]
|
10 | 2018-12-26 | 章程备案 |
无
|
2018-12-201、股东:由“曹立强、林少峰”变更为“林少锋、曹秋锋”
2、法定代表人:由“曹立强”变更为“林少锋”
3、经理:由“曹立强”变更为“李少锋”
4、监事:由“李少锋”变更为“郝怡蕊”
5、财务负责人:由“曹立强”变更为“林少锋”
6、公司类型变更为自然人独资。
|