序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 负责人变更 |
李树果 [退出]
|
耿立娟 [新增]
|
2 | 2020-12-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月24日 至 2021年4月18日
|
2007年7月24日 至 长期
|
3 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
耿立娟 备案手机:*****
|
4 | 2017-05-09 | 负责人变更 |
郭云峰 [退出]
|
李树果 [新增]
|
5 | 2017-05-09 | 财务负责人 |
|
耿立娟
|