序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-22 | 联络员备案 |
梁永强 *** 备案手机:***
|
徐江培 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-12-22 | 负责人变更 |
张庆锋 [退出]
|
张运峰 [新增]
|
3 | 2020-12-22 | 财务负责人 |
李建勋 ***
|
徐江培 ***
|
4 | 2020-12-22 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月24日 至 2021年1月12日
|
2007年7月24日 至 长期
|
5 | 2017-05-10 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
梁永强 备案手机:*****
|
6 | 2017-05-10 | 财务负责人 |
|
李建勋
|
7 | 2017-05-10 | 负责人变更 |
张永军 [退出]
|
张庆锋 [新增]
|