序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏光明 | 100% | 20.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏光明
|
|
2 |
吴建民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-19 | 投资人(股权)变更 |
郝锡孟 出资 20万人民币; [退出]
|
魏光明 出资 20万人民币; [新增]
|
2 | 2021-10-19 | 章程备案 |
无
|
2021-10-19股东
|
3 | 2021-09-06 | 联络员备案 |
张志彦 *** 备案手机:***
|
魏光明 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-09-06 | 法定代表人变更 |
郝锡孟
|
魏光明
|
5 | 2021-09-06 | 章程备案 |
无
|
2021-09-06章程、法定代表人、股东、经理
|
6 | 2021-09-06 | 财务负责人 |
张志彦 ***
|
魏光明 ***
|
7 | 2021-09-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝锡孟 [退出]
|
魏光明 [新增]
|
8 | 2021-05-14 | 章程备案 |
无
|
2021-05-11股东。
|
9 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张志彦 [退出]
|
郝锡孟 [新增]
|
10 | 2021-05-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
商红仆 [退出]
|
吴建民 [新增]
|