序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-23 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年8月10日 至 2021年1月12日
|
2007年8月10日 至 长期
|
2 | 2020-12-23 | 联络员备案 |
姬立彬 *** 备案手机:***
|
程润红 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-12-23 | 负责人变更 |
姬立彬 [退出]
|
程润红 [新增]
|
4 | 2020-12-23 | 财务负责人 |
姬立彬 ***
|
程润红 ***
|
5 | 2019-10-16 | 联络员备案 |
备案手机:
|
姬立彬 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-10-16 | 负责人变更 |
武霞 [退出]
|
姬立彬 [新增]
|
7 | 2019-10-16 | 财务负责人 |
|
姬立彬 ***
|
8 | 2014-08-13 | 负责人变更 |
施英彩 [退出]
|
武霞 [新增]
|