序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年7月24日 至 2021年1月12日
|
2007年7月24日 至 长期
|
2 | 2018-01-16 | 负责人变更 |
郝东坡 [退出]
|
于志华 [新增]
|
3 | 2017-05-09 | 负责人变更 |
于志华 [退出]
|
郝东坡 [新增]
|
4 | 2017-05-09 | 财务负责人 |
|
张晓亮
|
5 | 2017-05-09 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张晓亮 备案手机:*****
|