序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 威县威州城镇化建设投资集团有限公司 | 60% | 2700.0万人民币 |
2 | 威县绿清城城乡****展投资有限公司 | 40% | 1800.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武庆川
|
|
2 |
王宏洋
|
|
3 |
赵鹤
|
|
4 |
蒋志方
|
|
5 |
胡英春
|
|
6 |
申绍甲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡英春蒋志方王英会 [退出]
|
申绍甲 [新增]蒋志方胡英春
|
2 | 2020-12-31 | 投资人(股权)变更 |
威县政府投融资管理中心 出资 1800万人民币; [退出]威县威州城镇化建设投资集团有限公司 出资 2700万人民币;
|
威县绿清城城乡****展投资有限公司 出资 1800万人民币; [新增]威县威州城镇化建设投资集团有限公司 出资 2700万人民币;
|
3 | 2020-12-31 | 章程备案 |
无
|
2020-12-31股东、公司类型
|
4 | 2020-12-31 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有控股)
|
其他有限责任公司
|
5 | 2020-12-07 | 法定代表人变更 |
肖贵贞
|
武庆川
|
6 | 2020-12-07 | 联络员备案 |
吴书海 *** 备案手机:***
|
武庆川 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马兰起 [退出]肖贵贞 [退出]刘玉英 [退出]
|
赵鹤 [新增]武庆川 [新增]王宏洋 [新增]
|
8 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖贵贞 [退出]
|
武庆川 [新增]
|
9 | 2020-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高丽岩 [退出]李海洲 [退出]陈瑜 [退出]
|
王英会 [新增]胡英春 [新增]蒋志方 [新增]
|
10 | 2016-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
马兰起潘国军 [退出]刘玉英
|
刘玉英马兰起肖贵贞 [新增]
|