序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘军营 | 100% | 10.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘军营
|
|
2 |
郝海燕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-05 | 经营期限 |
2008年11月6日 至 2018年11月5日
|
2008年11月6日 至 2038年11月5日
|
2 | 2016-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付中军 [退出]
|
刘军营 [新增]
|
3 | 2016-07-28 | 投资人(股权)变更 |
付中军; [退出]
|
刘军营; [新增]
|
4 | 2016-07-28 | 章程备案 |
无
|
|
5 | 2016-07-28 | 股东(****起人)认缴出资额 |
付中军 出资 10万人民币;
|
刘军营 出资 10万人民币;
|
6 | 2016-07-28 | 经理备案 |
|
刘军营 [新增]
|
7 | 2016-07-28 | 法定代表人变更 |
付中军
|
刘军营
|
8 | 2016-07-28 | 董事备案 |
付中军 [退出]
|
刘军营 [新增]
|
9 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
付中军 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-14 | 财务负责人 |
|
付中军
|