序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王长禄 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王长禄
|
|
2 |
黄琳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 联络员备案 |
王向格 *** 备案手机:***
|
王长禄 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-13 | 法定代表人变更 |
王向格
|
王长禄
|
3 | 2021-04-13 | 章程备案 |
无
|
2021-04-12法定代表人、股东变更
|
4 | 2021-04-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王向格 [退出]
|
王长禄 [新增]
|
5 | 2021-04-13 | 投资人(股权)变更 |
王向格 出资 100万人民币; [退出]
|
王长禄 出资 100万人民币; [新增]
|
6 | 2020-10-19 | 章程备案 |
无
|
2020-10-09股东、法定代表人变更
|
7 | 2020-10-19 | 联络员备案 |
黄琳 *** 备案手机:***
|
王向格 *** 备案手机:***
|
8 | 2020-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王向格 [退出]
|
黄琳 [新增]
|
9 | 2020-10-19 | 投资人(股权)变更 |
黄琳 出资 100万人民币; [退出]
|
王向格 出资 100.000000万人民币; [新增]
|
10 | 2020-10-19 | 法定代表人变更 |
黄琳
|
王向格
|