序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京通力日昇新能源科技有限公司 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李西军
|
|
2 |
颜将林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-02 | 章程备案 |
无
|
2022-03-24法定代表人、经营范围变更
|
2 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蔡天名 [退出]
|
李西军 [新增]
|
3 | 2022-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚慕贤 [退出]
|
颜将林 [新增]
|
4 | 2022-04-02 | 经营范围变更 |
太阳能****电。光伏****电技术研****、技术咨询、技术装让、技术服务。光伏****电工程设计、施工。太阳能设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
太阳能****电。光伏****电技术研****、技术咨询、技术转让、技术服务。光伏****电工程设计、施工。太阳能设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2022-04-02 | 法定代表人变更 |
蔡天名
|
李西军
|
6 | 2022-04-02 | 联络员备案 |
蔡天名 *** 备案手机:***
|
李西军 *** 备案手机:***
|
7 | 2021-06-30 | 投资人(股权)变更 |
邯郸市敏贤新能源科技有限公司 出资 100万人民币; [退出]
|
北京通力日昇新能源科技有限公司 出资 100万人民币; [新增]
|
8 | 2021-06-30 | 章程备案 |
无
|
2021-06-30变更股东
|
9 | 2020-12-17 | 经营范围变更 |
光伏****电技术研****、技术咨询、技术转让、技术服务;光伏****电工程设计、施工;太阳能设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
太阳能****电。光伏****电技术研****、技术咨询、技术装让、技术服务。光伏****电工程设计、施工。太阳能设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2020-12-17 | 章程备案 |
无
|
2020-12-04变更经营范围。
|