序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖礼基 | 50.99522% | 1147.3925万人民币 |
2 | 于保庆 | 12.50044% | 281.26万人民币 |
3 | 李俊慈 | 9.76033% | 219.6075万人民币 |
4 | 王京生 | 8.20067% | 184.515万人民币 |
5 | 李志勇 | 3.904% | 87.84万人民币 |
6 | 张启海 | 2.92733% | 65.865万人民币 |
7 | 王淑芬 | 1.952% | 43.92万人民币 |
8 | 张景海 | 1.952% | 43.92万人民币 |
9 | 路明宇 | 1.952% | 43.92万人民币 |
10 | 刘礼献 | 1.952% | 43.92万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖礼基
|
|
2 |
路明宇
|
|
3 |
刘礼献
|
|
4 |
杨国强
|
|
5 |
赵立强
|
|
6 |
王淑芬
|
|
7 |
李志勇
|
|
8 |
张兰珍
|
|
9 |
王怀聚
|
|
10 |
张启海
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台家乐园商贸股份合作公司家乐园超市三分店
|
李志勇 | 2002-09-26 |
2 |
邢台家乐园商贸股份合作公司家乐园超市二分店
|
于保庆 | 2000-10-23 |
3 |
邢台家乐园商贸股份合作公司家乐园超市分店
|
路明宇 | 2000-10-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-30 | 章程备案 |
无
|
2021-11-30
|
2 | 2021-04-02 | 投资人(股权)变更 |
张景海 出资 43.92万人民币;路明宇 出资 43.92万人民币;廖礼基 出资 1147.3925万人民币;张启海 出资 65.865万人民币;李志勇 出资 87.84万人民币;赵立强 出资 21.96万人民币;梁雪堂 出资 13.1325万人民币;刘礼献 出资 43.92万人民币;杨国强 出资 21.96万人民币;王京生 出资 184.515万人民币;王淑芬 出资 43.92万人民币;张兰珍 出资 13.1325万人民币;于保庆 出资 281.26万人民币;廖绪英 出资 17.655万人民币;杨增林 出资 219.6075万人民币; [退出]
|
张景海 出资 43.92万人民币;路明宇 出资 43.92万人民币;廖礼基 出资 1147.3925万人民币;张启海 出资 65.865万人民币;李志勇 出资 87.84万人民币;赵立强 出资 21.96万人民币;梁雪堂 出资 13.1325万人民币;刘礼献 出资 43.92万人民币;杨国强 出资 21.96万人民币;王京生 出资 184.515万人民币;王淑芬 出资 43.92万人民币;张兰珍 出资 13.1325万人民币;于保庆 出资 281.26万人民币;廖绪英 出资 17.655万人民币;李俊慈 出资 219.6075万人民币; [新增]
|
3 | 2021-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨国强廖礼基刘礼献路明宇杨增林 [退出]
|
廖礼基杨国强路明宇赵立强 [新增]刘礼献
|
4 | 2021-04-02 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2020-08-21 | 投资人(股权)变更 |
张景海 出资 43.92万人民币;路明宇 出资 43.92万人民币;廖礼基 出资 1147.3925万人民币;张启海 出资 65.865万人民币;李志勇 出资 87.84万人民币;赵立强 出资 21.96万人民币;梁雪堂 出资 13.1325万人民币;刘礼献 出资 43.92万人民币;杨国强 出资 21.96万人民币;王京生 出资 184.515万人民币;王淑芬 出资 43.92万人民币;张兰珍 出资 13.1325万人民币;于保庆 出资 281.26万人民币;肖斌 出资 17.655万人民币; [退出]杨增林 出资 219.6075万人民币;
|
张景海 出资 43.92万人民币;路明宇 出资 43.92万人民币;廖礼基 出资 1147.3925万人民币;张启海 出资 65.865万人民币;李志勇 出资 87.84万人民币;赵立强 出资 21.96万人民币;梁雪堂 出资 13.1325万人民币;刘礼献 出资 43.92万人民币;杨国强 出资 21.96万人民币;王京生 出资 184.515万人民币;王淑芬 出资 43.92万人民币;张兰珍 出资 13.1325万人民币;于保庆 出资 281.26万人民币;廖绪英 出资 17.655万人民币; [新增]杨增林 出资 219.6075万人民币;
|
6 | 2020-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨增林廖礼基刘礼献李玉芳 [退出]路明宇
|
路明宇杨增林刘礼献廖礼基杨国强 [新增]
|
7 | 2020-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张兰珍李志勇范矿生 [退出]王淑芬张兰珍
|
王淑芬张启海 [新增]李志勇王怀聚 [新增]张兰珍
|
8 | 2020-08-21 | 章程修正案备案 |
无
|
|
9 | 2020-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈云峰 [退出]
|
廖礼基 [新增]
|
10 | 2020-08-21 | 联络员备案 |
备案手机:
|
苏磊 *** 备案手机:***
|