序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郝花妮 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郝花妮
|
|
2 |
段建华
|
|
3 |
李路申
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 章程备案 |
无
|
2020-06-10法定代表人、股东、经营范围变更
|
2 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘蓬勃 [退出]
|
段建华 [新增]
|
3 | 2020-06-28 | 投资人(股权)变更 |
宋玉红 出资 500万人民币; [退出]
|
郝花妮 出资 500万人民币; [新增]
|
4 | 2020-06-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宋玉红 [退出]
|
郝花妮 [新增]
|
5 | 2020-06-28 | 经营范围变更 |
建筑劳务分包;建筑材料销售;建筑工程机械租赁*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
建筑劳务分包;建筑材料销售;建筑工程机械租赁;建筑装饰装修;土石方工程;防水工程;园林绿化工程**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
6 | 2020-06-28 | 法定代表人变更 |
宋玉红
|
郝花妮
|
7 | 2018-05-11 | 投资人(股权)变更 |
徐增顺 出资 500万人民币; [退出]
|
宋玉红 出资 500万人民币; [新增]
|
8 | 2018-05-11 | 章程备案 |
无
|
2018-05-03股东、法定代表人变更
|
9 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐增顺 [退出]
|
宋玉红 [新增]
|
10 | 2018-05-11 | 法定代表人变更 |
徐增顺
|
宋玉红
|