序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武珍珍 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武珍珍
|
|
2 |
苏章美
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 投资人(股权)变更 |
葛小坤 出资 50万人民币; [退出]
|
武珍珍 出资 50万人民币; [新增]
|
2 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2020-12-29法定代表人、股东变更
|
3 | 2021-01-05 | 联络员备案 |
葛小坤 *** 备案手机:***
|
武珍珍 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-01-05 | 法定代表人变更 |
葛小坤
|
武珍珍
|
5 | 2021-01-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛小坤 [退出]
|
武珍珍 [新增]
|
6 | 2020-11-23 | 章程备案 |
无
|
2020-11-19法定代表人、股东、住所变更
|
7 | 2020-11-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
葛小坤 [退出]
|
苏章美 [新增]
|
8 | 2020-11-23 | 联络员备案 |
顾龙涛 *** 备案手机:***
|
葛小坤 *** 备案手机:***
|
9 | 2020-11-23 | 法定代表人变更 |
顾龙涛
|
葛小坤
|
10 | 2020-11-23 | 投资人(股权)变更 |
顾龙涛 出资 50万人民币; [退出]
|
葛小坤 出资 50万人民币; [新增]
|