序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-07 | 负责人变更 |
马学兵 [退出]
|
李贺 [新增]
|
2 | 2020-04-30 | 经营范围变更 |
许可经营项目:企业财产保险、家庭财产损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、建筑工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、能源保险、法定责任保险、一般责任保险、保证保险、信用保险、种植保险、养殖保险‘代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜,经中国保监会批准的其他业务***
|
许可经营项目:企业财产损失保险、家庭财产损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、法定责任保险、一般责任保险、保证保险、信用保险、种植保险、养殖保险,代理国内外保险机构检验、理赔、追偿及其委托的其他有关事宜,经中国保监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
3 | 2019-09-12 | 负责人变更 |
赵桂水 [退出]
|
马学兵 [新增]
|
4 | 2016-04-13 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
范华华 备案手机:*****
|
5 | 2016-04-13 | 财务负责人 |
|
赵桂水
|
6 | 2015-09-14 | 负责人变更 |
王鹏 [退出]
|
赵桂水 [新增]
|
7 | 2014-03-11 | 负责人变更 |
刘东 [退出]
|
王鹏 [新增]
|