序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-29 | 负责人变更 |
丁玉蕊 [退出]
|
张丽 [新增]
|
2 | 2021-11-24 | 负责人变更 |
黄立业 [退出]
|
丁玉蕊 [新增]
|
3 | 2019-02-19 | 联络员备案 |
邢晓光 *** 备案手机:***
|
黄立业 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-02-19 | 负责人变更 |
邢晓光 [退出]
|
黄立业 [新增]
|
5 | 2019-02-19 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
6 | 2017-07-18 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
邢晓光 备案手机:*****
|
7 | 2017-07-18 | 财务负责人 |
|
张静
|
8 | 2017-07-18 | 负责人变更 |
刘希晟 [退出]
|
邢晓光 [新增]
|