序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-10-21 | 负责人变更 |
巩建峰 [退出]
|
高静 [新增]
|
2 | 2017-12-26 | 负责人变更 |
赵利华 [退出]
|
巩建峰 [新增]
|
3 | 2016-04-11 | 财务负责人 |
|
董增会
|
4 | 2014-12-26 | 负责人变更 |
巩建锋 [退出]
|
赵利华 [新增]
|