序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈书峰 | 50% | 50.0万人民币 |
2 | 殷绘贞 | 50% | 50.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
殷绘贞
|
|
2 |
陈书峰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-27 | 经营范围变更 |
生产、销售:电动自行车、自行车、山地自行车、儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、电动童车及其他供儿童乘骑带轮玩具及零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
生产、销售:电动自行车、自行车、山地自行车、儿童自行车、儿童三轮车、儿童推车、婴儿学步车、电动三轮车、电动童车及其他供儿童乘骑带轮玩具及零配件;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
2 | 2020-12-22 | 法定代表人变更 |
徐英伟
|
殷绘贞
|
3 | 2020-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐英伟 [退出]
|
殷绘贞 [新增]
|
4 | 2020-09-30 | 法定代表人变更 |
殷永胜
|
徐英伟
|
5 | 2020-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷永胜 [退出]
|
徐英伟 [新增]
|
6 | 2019-11-25 | 法定代表人变更 |
殷绘贞
|
殷永胜
|
7 | 2019-11-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷绘贞 [退出]
|
殷永胜 [新增]
|
8 | 2018-12-27 | 法定代表人变更 |
殷永胜
|
殷绘贞
|
9 | 2018-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
殷永胜 [退出]
|
殷绘贞 [新增]
|
10 | 2018-11-12 | 法定代表人变更 |
殷绘贞
|
殷永胜
|