序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-12-22 | 负责人变更 |
郑丽芳 [退出]
|
李宗欣 [新增]
|
2 | 2017-12-22 | 经营范围变更 |
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、人身保险的再保险业务、国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务、各类人身保险服务、咨询和代理业务、国家保险监督管理部门批准的其他业务***
|
人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务、人身保险的再保险业务、国家法律法规允许的或国务院批准的资金运用业务、各类人身保险服务、咨询和代理业务、国家保险监督管理部门批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
3 | 2015-11-03 | 财务负责人 |
|
秦燕
|
4 | 2015-11-03 | 联络员备案 |
|
周彦勇
|
5 | 2015-11-03 | 经营场所变更 |
南宫市青年大街130号
|
南宫市凤凰北路东侧
|
6 | 2014-05-12 | 负责人变更 |
霍峰 [退出]
|
郑丽芳 [新增]
|
7 | 2013-02-20 | 其他事项备案 |
刘建平
|
霍峰
|
8 | 2013-02-20 | 市场主体类型变更 |
2200
|
2210
|
9 | 2009-05-12 | 其他事项备案 |
夏金昌
|
刘建平
|
10 | 2004-03-22 | 其他事项备案 |
马春华
|
夏金昌
|