序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-29 | 负责人变更 |
韩奎通 [退出]
|
范亚民 [新增]
|
2 | 2019-06-20 | 负责人变更 |
梁玉明 [退出]
|
韩奎通 [新增]
|
3 | 2016-06-21 | 负责人变更 |
侯晓斌 [退出]
|
梁玉明 [新增]
|
4 | 2016-03-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张明远 备案手机:*****
|
5 | 2016-03-30 | 财务负责人 |
|
张明远
|