序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 负责人变更 |
李彦 [退出]
|
刘延岭 [新增]
|
2 | 2021-04-22 | 联络员备案 |
赵亚博 *** 备案手机:***
|
刘延岭 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-14 | 负责人变更 |
石保涛 [退出]
|
李彦 [新增]
|
4 | 2016-03-17 | 负责人变更 |
史占朝 [退出]
|
石保涛 [新增]
|
5 | 2016-03-17 | 经营范围变更 |
办理人民币存款.贷款.结算;办理票据贴现.代理****行金融债券;代理****行.代理兑付.销售政府债券;代理健康保险、人寿保险、意外伤害保险、建筑工程保险、机动车辆保险、安装工程保险、家庭财产保险、企业财产保险。(保险兼业代理业务许可证有效期至2016年2月3日).外汇存款.外汇汇款.外币兑换.个人黄金买卖业务;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务 (法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)
|
办理人民币存款.贷款.结算;办理票据贴现.代理****行金融债券;代理****行.代理兑付.销售政府债券;外汇存款.外汇汇款.外币兑换.个人黄金买卖业务;代理保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务 (法律、行政法规、国务院禁止经营的除外,限制经营的待取得许可证后方可经营)
|
6 | 2016-01-14 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
赵亚博 备案手机:*****
|
7 | 2016-01-14 | 财务负责人 |
|
赵亚博
|