序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 负责人变更 |
赵长轩 [退出]
|
张建梁 [新增]
|
2 | 2018-08-14 | 财务负责人 |
|
申鑫 ***
|
3 | 2018-08-14 | 负责人变更 |
赵卫帅 [退出]
|
赵长轩 [新增]
|
4 | 2018-08-14 | 联络员备案 |
备案手机:
|
王建 *** 备案手机:***
|
5 | 2015-04-16 | 负责人变更 |
彭浩章 [退出]
|
赵卫帅 [新增]
|
6 | 2014-10-21 | 经营范围变更 |
个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、团体长期健康保险、经中国保监会批准的其他人身保险业务**
|
个人意外伤害保险、个人定期死亡保险、个人两全寿险、个人终身寿险、个人年金保险、个人短期健康保险、个人长期健康保险、团体意外伤害保险、团体定期寿险、团体终身保险、团体年金保险、团体短期健康保险、经中国保监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
|
7 | 2013-10-10 | 其他事项备案 |
张亮洲
|
彭浩章
|
8 | 2012-06-19 | 其他事项备案 |
李仲兴
|
张亮洲
|