序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建光 | 100% | 1500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建光
|
|
2 |
任宪红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 联络员备案 |
武玲妤 *** 备案手机:***
|
李建光 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-04-14 | 法定代表人变更 |
李春霞
|
李建光
|
3 | 2022-04-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李春霞 [退出]
|
李建光 [新增]
|
4 | 2022-04-14 | 投资人(股权)变更 |
李春霞 出资 1500万人民币; [退出]
|
李建光 出资 1500万人民币; [新增]
|
5 | 2020-11-03 | 经营期限 |
2010年11月2日 至 2020年11月3日
|
2010年11月2日 至 2040年11月1日
|
6 | 2014-12-01 | 注册资本(金)变更 |
100万人民币
|
1500.0000万人民币( + 1400% )
|
7 | 2014-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
许媛 [退出]
|
任宪红 [新增]
|
8 | 2014-11-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王俊丽 [退出]
|
李春霞 [新增]
|
9 | 2014-11-14 | 董事备案 |
王俊丽 [退出]
|
李春霞 [新增]
|
10 | 2014-11-14 | 法定代表人变更 |
王俊丽
|
李春霞
|