序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-22 | 经营范围变更 |
人身保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;经中国保监会批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
人身保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务的再保险业务;经保险监督管理机构批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***
|
2 | 2022-03-22 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
河北省邢台市沙河市太行街178号
|
河北省邢台市沙河市太行街178号第五层
|
3 | 2021-09-30 | 负责人变更 |
张海刚 [退出]
|
任琛琛 [新增]
|
4 | 2019-11-18 | 负责人变更 |
李斌 [退出]
|
张海刚 [新增]
|
5 | 2019-11-18 | 联络员备案 |
任琛琛 *** 备案手机:***
|
周雪婷 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-03-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
沙河市机场路东段
|
河北省邢台市沙河市太行街178号
|
7 | 2018-12-20 | 财务负责人 |
范立英 ***
|
范立英 ***
|
8 | 2018-12-20 | 联络员备案 |
乔宾 *** 备案手机:***
|
任琛琛 *** 备案手机:***
|
9 | 2018-12-20 | 负责人变更 |
朱铭铭 [退出]
|
李斌 [新增]
|
10 | 2017-07-24 | 负责人变更 |
李仲兴 [退出]
|
朱铭铭 [新增]
|