序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭洪朝 | 80% | 800.0万人民币 |
2 | 邵红星 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭洪朝
|
|
2 |
曹志源
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台永安房地产开****有限公司桥东分公司
|
董立军 | 2013-07-19 |
2 |
邢台永安房地产开****有限公司四季花城售楼二部
|
董立军 | 2009-12-01 |
3 |
邢台永安房地产开****有限公司四季花城售楼部
|
董立军 | 2009-09-23 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹秀芬 [退出]
|
郭洪朝 [新增]
|
2 | 2022-06-23 | 法定代表人变更 |
曹秀芬
|
郭洪朝
|
3 | 2022-06-23 | 投资人(股权)变更 |
曹秀芬 出资 800万人民币; [退出]邵红星 出资 200万人民币;
|
郭洪朝 出资 800万人民币; [新增]邵红星 出资 200万人民币;
|
4 | 2022-06-23 | 章程修正案备案 |
无
|
|
5 | 2021-12-16 | 投资人(股权)变更 |
王小玉 出资 800万人民币; [退出]邵红星 出资 200万人民币;
|
曹秀芬 出资 800.000000万人民币; [新增]邵红星 出资 200万人民币;
|
6 | 2021-12-16 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邵红星 [退出]
|
曹秀芬 [新增]
|
8 | 2021-10-19 | 章程备案 |
无
|
|
9 | 2021-10-19 | 法定代表人变更 |
董立军
|
曹秀芬
|
10 | 2021-10-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董立军 [退出]邵红星 [退出]贾少峰 [退出]
|
曹秀芬 [新增]
|