序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 赵献辉 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵献辉
|
|
2 |
赵坤宇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-27 | 投资人(股权)变更 |
赵现辉 出资 150万人民币; [退出]赵现佳 出资 150万人民币; [退出]
|
赵献辉 出资 300万人民币; [新增]
|
2 | 2019-09-27 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-09-27 | 联络员备案 |
备案手机:
|
赵献辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-09-27 | 法定代表人变更 |
赵现辉
|
赵献辉
|
5 | 2019-09-27 | 章程备案 |
无
|
2019-09-25变更公司股东、股东姓名,公司类型,章程备案。
|
6 | 2019-09-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵现辉 [退出]
|
赵献辉 [新增]
|
7 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵献辉 [退出]
|
赵现辉 [新增]
|
8 | 2018-05-23 | 法定代表人变更 |
赵献辉
|
赵现辉
|
9 | 2018-05-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵献佳 [退出]
|
赵现佳 [新增]
|
10 | 2018-05-23 | 章程备案 |
无
|
2018-05-22变更股东名称。
|