序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 玉星生物(集团)股份有限公司 | 100% | 8000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王康乐
|
|
2 |
王红蕊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 章程备案 |
无
|
2021-07-26变更股东名称、监事
|
2 | 2021-07-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
程少丽 [退出]
|
王红蕊 [新增]
|
3 | 2021-07-27 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
河北玉星生物工程股份有限公司; [退出]
|
玉星生物(集团)股份有限公司; [新增]
|
4 | 2020-10-09 | 章程备案 |
无
|
2020-09-20变更股东
|
5 | 2020-10-09 | 投资人(股权)变更 |
玉锋实业集团有限公司 出资 8000万人民币; [退出]
|
河北玉星生物工程股份有限公司 出资 8000.000000万人民币; [新增]
|