序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王益强 | 100% | 3000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王益强
|
|
2 |
张丽红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-14 | 清算组备案 |
无
|
负责人:吴海英;成员:郭伟中;成员:王益强;成员:杨占岭;成员:张丽红;
|
2 | 2017-09-07 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
郝雪令 备案手机:*****
|
3 | 2017-09-07 | 财务负责人 |
|
郝雪令
|
4 | 2014-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹国宏 [退出]
|
王益强 [新增]
|
5 | 2014-07-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹志勤 [退出]
|
王益强 [新增]
|
6 | 2014-07-24 | 企业类型变更 |
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
7 | 2014-07-24 | 投资人(股权)变更 |
江苏申乾食品包装有限公司; [退出]
|
王益强; [新增]
|
8 | 2014-07-24 | 董事备案 |
尹志勤 [退出]
|
王益强 [新增]
|
9 | 2014-07-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
江苏申乾食品包装有限公司; [退出]
|
王益强; [新增]
|
10 | 2014-07-24 | 章程备案 |
无
|
2014-07-22
|