序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘艳红 | 97.3% | 973万人民币 |
2 | 张俊占 | 2.7% | 27万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘艳红
|
|
2 |
张俊占
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘乱京 [退出]
|
张俊占 [新增]
|
2 | 2016-09-30 | 股东(****起人)认缴出资额 |
刘乱京 出资 27万人民币;刘艳红 出资 973万人民币;
|
刘艳红 出资 973万人民币;张俊占 出资 27万人民币;
|
3 | 2016-09-30 | 投资人(股权)变更 |
刘乱京; [退出]刘艳红;
|
张俊占; [新增]刘艳红;
|
4 | 2016-09-30 | 章程备案 |
无
|
2016-09-29
|
5 | 2016-09-30 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张俊占 备案手机:*****
|
6 | 2016-09-30 | 财务负责人 |
|
王秀云
|
7 | 2016-09-30 | 监事备案 |
刘乱京 [退出]
|
张俊占 [新增]
|
8 | 2015-07-20 | 注册资本(金)变更 |
30万人民币
|
1000.0000万人民币( + 3233.33333% )
|
9 | 2015-07-20 | 投资人(股权)变更 |
刘乱京 出资 27万人民币;刘艳红 出资 3万人民币;
|
刘乱京 出资 27万人民币;刘艳红 出资 973( + 32333.33333% )万人民币;
|
10 | 2013-01-09 | 法定代表人变更 |
刘乱京
|
刘艳红
|