序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔如意 | 70% | 350.0万人民币 |
2 | 张立志 | 30% | 150.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔如意
|
|
2 |
李军玲
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
邢台润洲房地产开****有限公司南和分公司
|
李春山 | 2019-05-13 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-05 | 投资人(股权)变更 |
崔如意 出资 350万人民币;吉皓 出资 150万人民币; [退出]
|
崔如意 出资 350万人民币;张立志 出资 150.000000万人民币; [新增]
|
2 | 2018-12-26 | 投资人(股权)变更 |
崔如意 出资 350万人民币;王会省 出资 150万人民币; [退出]
|
崔如意 出资 350万人民币;吉皓 出资 150万人民币; [新增]
|
3 | 2018-06-29 | 投资人(股权)变更 |
崔如意 出资 400万人民币;张亚伟 出资 100万人民币; [退出]
|
崔如意 出资 350( - 12.5% )万人民币;王会省 出资 150万人民币; [新增]
|
4 | 2018-06-01 | 投资人(股权)变更 |
崔如意 出资 500万人民币;
|
崔如意 出资 400( - 20% )万人民币;张亚伟 出资 100万人民币; [新增]
|
5 | 2018-06-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2016-01-12 | 经营期限(营业期限)变更 |
2012年7月2日 至 2032年7月1日
|
2012年7月2日 至 长期
|
7 | 2015-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔运来 [退出]
|
李军玲 [新增]
|
8 | 2015-11-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李少波 [退出]
|
崔如意 [新增]
|
9 | 2015-11-13 | 联络员备案 |
|
张亚伟
|
10 | 2015-11-13 | 监事备案 |
崔运来 [退出]
|
李军玲 [新增]
|