序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑晓翠 | 75% | 1500.0万人民币 |
2 | 耿桦 | 25% | 500.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑晓翠
|
|
2 |
耿桦
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 法定代表人变更 |
吕铁柱
|
郑晓翠
|
2 | 2021-12-06 | 投资人(股权)变更 |
胡迪 出资 500万人民币; [退出]吕铁柱 出资 1500万人民币; [退出]
|
耿桦 出资 500万人民币; [新增]郑晓翠 出资 1500万人民币; [新增]
|
3 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董利阁 [退出]
|
耿桦 [新增]
|
4 | 2021-12-06 | 联络员备案 |
郭洪卫 *** 备案手机:***
|
耿桦 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕铁柱 [退出]
|
郑晓翠 [新增]
|
6 | 2021-12-06 | 章程备案 |
无
|
2021-12-02股东
|
7 | 2021-08-25 | 地址变更 |
河北省邢台市信都区富水路富水嘉园A区4号楼1层铺106
|
河北省邢台市威县中华大街中厦御园20号商铺
|
8 | 2021-08-25 | 章程备案 |
无
|
2021-08-11公司住所
|
9 | 2021-06-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨兰英 [退出]
|
董利阁 [新增]
|
10 | 2021-06-23 | 章程备案 |
无
|
|