序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王兰峰 | 100% | 300.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王兰峰
|
|
2 |
王栓义
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-11 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
王栓义; [退出]郭秀芝; [退出]
|
王兰峰; [新增]
|
2 | 2019-12-11 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
3 | 2019-12-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭秀芝 [退出]
|
王兰峰 [新增]
|
4 | 2019-12-11 | 法定代表人变更 |
郭秀芝
|
王兰峰
|
5 | 2019-12-11 | 章程备案 |
无
|
2019-12-06变更股东、企业类型、法定代表人;执行董事、经理备案。
|
6 | 2019-12-11 | 投资人(股权)变更 |
王栓义 出资 0万人民币; [退出]郭秀芝 出资 0万人民币; [退出]
|
王兰峰 出资 300万人民币; [新增]
|
7 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张雪 备案手机:*****
|
8 | 2016-06-21 | 财务负责人 |
|
张雪
|
9 | 2015-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
董红波 [退出]
|
王栓义 [新增]
|
10 | 2015-07-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王栓义 [退出]
|
郭秀芝 [新增]
|