序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张少夺 | 90% | 360.0万人民币 |
2 | 史星辰 | 10% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
史星辰
|
|
2 |
张少夺
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-19 | 投资人(股权)变更 |
史星辰 出资 40万人民币;李恒 出资 360万人民币; [退出]
|
史星辰 出资 40万人民币;张少夺 出资 360万人民币; [新增]
|
2 | 2022-05-19 | 章程备案 |
无
|
2022-05-16股东由李恒变更为张少夺,监事由岳志勇变更为张少夺。
|
3 | 2022-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
岳志勇 [退出]
|
张少夺 [新增]
|
4 | 2021-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
史星辰 [退出]
|
岳志勇 [新增]
|
5 | 2021-08-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李恒 [退出]
|
史星辰 [新增]
|
6 | 2021-08-20 | 章程备案 |
无
|
2021-08-17变更法定代表人、执行董事、总经理和董事。
|
7 | 2021-08-20 | 法定代表人变更 |
李恒
|
史星辰
|
8 | 2021-04-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵占华 [退出]
|
史星辰 [新增]
|
9 | 2021-04-16 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
400.000000万人民币( + 700% )
|
10 | 2021-04-16 | 投资人(股权)变更 |
赵占华 出资 10万人民币; [退出]李恒 出资 10万人民币;河北中天建工集团有限公司 出资 30万人民币; [退出]
|
史星辰 出资 40万人民币; [新增]李恒 出资 360( + 3500% )万人民币;
|