序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈长青 | 50% | 10.0万人民币 |
2 | 邱焕青 | 50% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邱焕青
|
|
2 |
沈长青
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 经营期限 |
2011年6月8日 至 2021年6月7日
|
2011年6月8日 至 长期
|
2 | 2021-03-17 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2018-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
安聪颖 [退出]
|
沈长青 [新增]
|
4 | 2018-02-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏钦英 [退出]
|
邱焕青 [新增]
|
5 | 2018-02-24 | 法定代表人变更 |
魏钦英
|
邱焕青
|
6 | 2018-02-24 | 董事备案 |
魏钦英 [退出]
|
邱焕青 [新增]
|
7 | 2018-02-24 | 监事备案 |
安聪颖 [退出]
|
沈长青 [新增]
|
8 | 2018-02-24 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
邱焕青 备案手机:*****
|
9 | 2018-02-24 | 经理备案 |
魏钦英 [退出]
|
邱焕青 [新增]
|
10 | 2018-02-24 | 投资人(股权)变更 |
安聪颖 出资 0万人民币; [退出]魏钦英 出资 0万人民币; [退出]
|
邱焕青 出资 10万人民币; [新增]沈长青 出资 10万人民币; [新增]
|