序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李建军 | 29万人民币 | |
2 | 李静 | 9万人民币 | |
3 | 温秀才 | 7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李建军
|
|
2 |
温秀才
|
|
3 |
李静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-05-22 | 章程修正案备案 |
无
|
|
2 | 2018-05-22 | 经营期限 |
2008年5月30日 至 2018年5月29日
|
|
3 | 2017-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
温秀才 [退出]
|
|
4 | 2017-07-17 | 董事备案 |
温秀才 [退出]
|
|
5 | 2017-07-17 | 注册资本(金)变更 |
5万人民币
|
|
6 | 2017-07-17 | 章程修正案备案 |
无
|
|
7 | 2017-07-17 | 法定代表人变更 |
温秀才
|
|
8 | 2017-07-17 | 投资人(股权)变更 |
温秀才 出资 3万人民币;李静 出资 1万人民币;李建军 出资 1万人民币;
|
|
9 | 2016-05-31 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
|
10 | 2016-05-31 | 财务负责人 |
|
|